首页 |
应用
| APP | i培训 | 校园号 |
充值| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
计算下面各题,能便计算要用简便法计.
296+3104+27160÷2÷42×54-46×125
898-(86+9)12×25×2999×99.
【专题】计算题;运算顺序及法则;运算定律及简算.
根据法的性简算;
根除法的质简算;
【分析】根据加法交换律和简算;
先把32分解成84根据法换律和结合律简算;
根据乘法分简算.
【解答】解:296+3104+27
=(96+104+(7327)
600-86
=10×100
=99100
=000
=16
898-29886
125×546×125
=1600(5×4)
=125×54-6)
=54
=60÷100
=12×25×8×4)
=(2×8)×(254)
=00000
500
9999×99
=900
【点评】此题考查则混合运算,要观察算式的特,灵活运一些定律进行简计算.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:ZGR老师 2016/8/14
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|关于我们|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2016  jyeoo.com,V2.17879