首页 |
应用
| APP | 校园号 | 客服 客服热线:400-863-9889
上班时间:9:00-12:30    14:00-22:30
| 充值| 走进菁优| 登录| 注册
400-863-9889

客服热线:400-863-9889

上班时间:9:00-12:30 14:00-22:30

直接写得数:
2-0.4=3.2+8=12.4+7.6=4.9-0.9=
1000+50=47-28=270÷9=1000÷5=
30×50=125÷5=110×30=7×60=
8
9
-
5
9
=
4
5
-
1
5
=
1-
5
8
=
4
10
-
4
10
=
【专题】运算顺序及法则.
【分析】根据整数法计算方法进行计算.
【解答】解:
3×3=39369=42×20=24000×60=4008÷4=200
855=171×20=200÷900×8=06505=30
【点评】口算时意算符号和数据,然后再进一步算.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:陆老师 2016/7/30
组卷:1真题:1难度:0.60

纠错/评论

解析质量:
0/0

进入组卷

商务合作|服务条款|走进菁优|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2018  jyeoo.com,V2.27532