首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 |
充值| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
直接写得数
50×2=180÷9=31×2=96÷3=
560÷7=64×0=14×5=100÷5=
280+400=100-23=50×5÷5=
【专题】计算题;运算顺序及法则.
【分析】算2984,要把28看作30进行计算;
算24×25,把246作0,25看作30来进行计算;
式321×66,要把321看00,6看作70进计算;
算式40739,要把3看40407看作400来进算;
7算687×42,要把687看7,42看作40来进行算;
()算式457,要把94看900,3看作70来进行计算.
【解答】解:29×4≈100
56×1820800
(7687×428000
(8)945×73600
2625≈7500
68÷9≈70
故为1200、1800、600、21000、7500、72800、63000.
【点评】考查了整数的估算,把因看作与它接近的整十或整百数,然后再进步计算可.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:张召伟老师 2016/8/7
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|关于我们|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2017  jyeoo.com,V2.22434