首页 |
应用
| APP | i培训 | 校园号 |
充值| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
接写得数.
23×=500500=24040=8×200=
33×95≈858÷9≈42×301≈448÷9≈
【专题】计算题;运算顺序及法则.
【分析】据数乘除的计算方法及估算方进行即可,估算30×95时,把303作300,95看作100进计算估算85839时,把88看作8403看4进计算423×01,把423作40,10作300进行算;估算448÷89时,把48看作450,89作90 行计算.
【解答】解:
3×2=46550÷5001120÷40=68×20=17400
303×53000058÷39≈1423×01≈100044889≈5
【点评】此题考了整乘法的算能力及估算能力.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:张召伟老师 2016/7/18
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|关于我们|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2016  jyeoo.com,V2.29532