首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 |
充值| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
估算.
28×4≈
56182≈40×39≈32×66≈
24×25≈68÷9≈687×2≈945×3≈
【考点】数的估算
【专题】运算顺序及法则.
算式46×25,要把24看作25,2看作30来进计;
【分析】算298×4,要把29作300行计算;
算式6189,要61看作630,进行算;
式21×66,要把21看作00,6作70来进行计算;
(7)算式67×2,要把6877004看作40来进行算;
(8)式945×73,要把945看作00,7370计算.
【解答】解:28×4≈100
(7)8742≈2800
()94×73≈6000
2×25≈7500
321×662100
56×182≈000
故案为:200、080、1000、21000、50、70、200、63000.
【点评】此题考查了整数乘法的估算,把数看与近的整十数或整百数再进一步计即可.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:ycfml12082老师 2014/8/31
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|关于我们|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2017  jyeoo.com,V2.26488