首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 | 客服 客服热线:400-863-9889
上班时间:9:00-12:30    14:00-22:30
| 充值| 走进菁优| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
直接写得数
32×3=15×6=21×5=560÷80=
70×20=125×8=210-99=650÷5=
26×50=0×65+5=90÷30=180÷60=
98+12=24×5=3×25×4=9×5÷5×9=
40+20÷(2÷2)=15×25+25×85=125×6×8=28+136+72=
【专题】计算题.
【分析】根据整数加乘除法运计算法则计算即可求解.注意3×5×4根乘法结合律计算,9×5÷×9变(9×9)×÷5)计算,15×25+5×85据乘律计算,1256×8据乘法交换律和结合律计算,8372根据加交律和律计算.
【解答】解:
32×=9615×=9021×5=15560÷0=7
70×2040025×8=1002109=111650÷5=0
265=13000×65+5590÷0=380÷60=3
9812=1024×51203254=3009×55×=81
40+20÷2÷=6015×525×8=25001256×8=60028+136+2=26
【点评】查了整数加乘除运算,关键是熟练掌握计法正确进行计.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:WX321老师 2016/11/28
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|走进菁优|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2017  jyeoo.com,V2.30244