首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 | 客服 客服热线:400-863-9889
上班时间:9:00-12:30    14:00-22:30
| 充值| 走进菁优| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
怎样算简便就怎样算.
125×(8×4)×5 156×38+38×44101×19 
32×25125×(8+4)99×47+47.
【专题】计算题;运算顺序及法则;运算定律及简算.
【分析】根整数加减乘除法和分加法的计算方法进计.
【解答】解:
40×3=10 50021000 4005=000
758=9…3 00-17822 214=840
789×00 39470=859 02×=906
25×4100 16×2=2 27÷=3
65-758 70+0=70 03×5500
2994≈200 67+8=50
3
9
+
2
9
=
5
9
2
7
+
5
7
=1
1-
2
3
=
1
3
12
12
-
3
8
+
1
8
=
3
4
【点评】口算,意运算符号和数据,然再进步计算.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:ZGR老师 2016/9/20
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|走进菁优|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2017  jyeoo.com,V2.30244