首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 |
充值| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
直接写得数
780+50=1000-450=500×20=250÷5=
25×40=785-50=3000÷6=11×60=
297×3≈49×102≈611×19≈600+409=
【专题】综合填空题;运算顺序及法则.
【分析】据平四边形的面积可:平行四边形的底=平行边形的面积高,据此代数据可答.
【解答】解:40÷5=8()
答:是8厘米.
答案为:8.
【点评】此题查平行四形面积公式的灵应用.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:奋斗老师 2016/10/2
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|关于我们|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2017  jyeoo.com,V2.19938