首页 |
应用
| APP | 校园号 | 客服 客服热线:400-863-9889
上班时间:9:00-12:30    14:00-22:30
| 充值| 走进菁优| 登录| 注册
400-863-9889

客服热线:400-863-9889

上班时间:9:00-12:30 14:00-22:30

直接写出得数
90×30=35+48=125×8=3000+40000=
25×4=392+108=110×1=1000-125=
80×0=705+254=63+47=23万+37万=
【专题】计算题;运算顺序及法则.
【分析】根据整数加减的计算方法和数法算方法进行计算即可到答案.
【解答】解:
1×7=126 19×5=90 1409=48 200×40=00 7×8=536
850×=0 4080120 0×60=6000 2×30=80 4205=21000
200×70=100 482=96 20×9018000 16×5=0 0万66万=24万
15×=450 0200=0 2903=8700 ×11=440 18+23亿=4亿
【点评】此题主要的是整数减法和整数乘的算方法的应用.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:ZGR老师 2016/10/16
组卷:3真题:1难度:0.80

纠错/评论

解析质量:
0/0

进入组卷

商务合作|服务条款|走进菁优|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2018  jyeoo.com,V2.25752