首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 |
充值| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
根据上面的算式,直接写出下面算式的结果.
(1)125×24=3000
125×240=
125×48=
125×96=
125×12=
(2)36÷3=12
360÷30=
3600÷300=
36000÷3000=
360000÷30000=.
【专题】探索数的规律.
【分析】由题可:阴影部一个三角,其底和高分为1厘米和1厘米,用三形的面积公式即可求解.
用三角形的面加上平行四形的面积即可出组图形积.
【解答】解:4×12284(平方厘米)
32(平方米)
2×8+24×102
答:影部分的面积是平方厘米.
答:阴影分的面积是12平方.
【点评】此题主要考查角形与平行四边形面的算方法的活用.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:254157354老师 2016/7/24
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|关于我们|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2017  jyeoo.com,V2.17546