首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 |
充值| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
直接写得数
25×4=17×4=10×600=100×70=
20×900=16×5=15×30=0×200=
15×6=500×6=10×260=320×20=
【专题】计算题;运算顺序及法则.
【分析】根据算的使用方先输入125,再输入乘,然后输入72,这计算器显示器上显示数字是172的乘积的大小此解答可.
【解答】解:125×2=900,
即这时计算上显示的数字是9000.
答案为:900.
【点评】此题主要考了计算器用方法.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:张召伟老师 2016/9/19
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|关于我们|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2017  jyeoo.com,V2.22023