首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 |
| 充值| 走进菁优| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
直接写出得数.
60×120=50×140=23×50=29×30=4×270=
40×49=11×40=280÷7=620+78=50×62=
【专题】计算题;运算顺序及法则.
【分析】照数的法,写数时,从高位低位一级一级地写,哪一个数位上个单也没,就那个数位上写0,据此写出;
省略“万”后面的尾数它的近似数,位的下一位位上进舍五,再在数的后面带上“万”字据此解答.
【解答】解:这数写作:10750;
1050≈11万.
答案:107050万七零五十;11万.
【点评】本题要查整数的写法读法和近似,注意求近似数时带计单位.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:吴涛老师 2016/11/9
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|走进菁优|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2017  jyeoo.com,V2.20456