首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 | 客服 客服热线:400-863-9889
上班时间:9:00-12:30    14:00-22:30
| 充值| 走进菁优| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
口算
25×3=39×2=16×5=25×4=
23×30=400×30=24×50=432万+28万=
890×20=60×50=
【专题】计算题;运算顺序及法则.
【分析】根数乘法竖式算方法进行计算即;注意验算法的选择.
【解答】解:
验算:
52÷8=34
菁优网
菁优网
菁优网
【点评】本题主要查数乘除法的笔算,根据各自的计算法进行计即;注意方法的择.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:张召伟老师 2016/8/16
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|走进菁优|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2017  jyeoo.com,V2.28263