首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 |
充值| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
直写得数
220×2=3万+35万=25×0=
1万560000=363=10×30=
84万56万=8000=15×80=
9×5+2=7180=0×10×2=
【专题】计算题.
【分析】整数加减乘除法的方法进行计算.
【解答】解:
20×20=4003万+35万=2万25×40=10
13+56000=6000036×=108190305700
184万-56万=2万00×0=015×80=1000
9×+5=977×1812600×0×2=600
【点评】算时,意算号和数据,然后再进一步计算.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:zlx老师 2016/10/1
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|关于我们|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2017  jyeoo.com,V2.26323