首页 |
应用
| APP | 校园号 | 客服 客服热线:400-863-9889
上班时间:9:00-12:30    14:00-22:30
| 充值| 走进菁优| 登录| 注册
400-863-9889

客服热线:400-863-9889

上班时间:9:00-12:30 14:00-22:30

直接写得数.
15×30=17×40=120×20=25×40=
23万+57万=27亿÷3亿=48×2000=200×50=
【专题】计算题.
【分析】据数加减法的算方法以带单位计算的方法进行计即可.
【解答】解:
15×0=501740680120×20=2025×40000
23万+57万8万27亿3亿9亿42000=9600020×50=0000
【点评】本要查了整数乘的口算能力以及算法则,注乘积末尾“”的个数.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:zlx老师 2016/9/19
组卷:5真题:1难度:0.60

纠错/评论

解析质量:
0/0

进入组卷

商务合作|服务条款|走进菁优|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2018  jyeoo.com,V3.20956