首页 |
应用
| APP | i培训 | 校园号 |
充值| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
直接得数.
40×= 500×= 4005=
758= 20-178= 21×4=
7890= 389+40= 32×3=
5×4= 16×= 27÷=
6-7= 60+0= 03×5≈
29×4≈ 6×78=
3
9
+
2
9
=
2
7
+
5
7
=
1-
2
3
=
12
12
-
3
8
+
1
8
=
【专题】计算题.
【分析】据数减乘除法和分数减法的计方法进行计算.
【解答】解:
40×3120 50×21000 400×5200
75÷8=93 200-1=22 20×4=40
789×00 389+7=859 3023=96
5×4=100 16×232 27÷93
657=58 760=760 103×≈00
299×4200 6×7+8=0
3
9
+
2
9
=
5
9
2
7
+
5
7
=1
1-
2
3
=
1
3
12
12
-
3
8
+
1
8
=
3
4
【点评】口时,注意运算符号和数据然后再进一步.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:吴涛老师 2014/4/29
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|关于我们|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2016  jyeoo.com,V2.20852