首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 |
优惠券 | 充值| 走进菁优| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
简便运算.
125×12×848×49+4839×72+39×27+39
526-143-57106+278+22+49499×45
【专题】运算顺序及法则;运算定律及简算.
【分析】第一组数据1=9+8,16=9+7,所以得出间的数即两边数和,由此解答;
由第二组中数据32=1+5×2,34=(9+8×2所以得出:左边的数于右边两个数的2倍,答可.
【解答】解:菁优网
故答为:6;40.
【点评】根据题中给出的数,进行分析,出组中据的,是解答题的关键.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:ZGR老师 2016/11/15
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|走进菁优|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2017  jyeoo.com,V2.22155