首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 |
| 充值| 走进菁优| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
直接写得数.
13×2=

25×4=
18×5=20×45=
0.7+1.5=420÷60=
780÷6=1-0.2=
600÷30=960÷80=
1.6-2.1=4.5+5.5=
330×30=0÷85=
3.6-1.7=50×20=
69×503≈250÷49≈
198×25≈448÷48≈
【专题】计算题.
【分析】设这个梯形的高,根据“梯形的面=(底+底)×高”列出方程,解答即可.
【解答】解:设这个的高是x米,
/格/格   /格 /格/30x÷2=126
 /空 空格//格 /空  /空/   84;
答这个形高是8.4米.
【点评】题主考查形面积公式的灵活应用.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:吴涛老师 2016/7/1