首页 |
应用
| APP | 校园号 | 客服 客服热线:400-863-9889
上班时间:9:00-12:30    14:00-22:30
| 充值| 走进菁优| 登录| 注册
400-863-9889

客服热线:400-863-9889

上班时间:9:00-12:30 14:00-22:30

简便计算.
24+35+76+55               247-67-33                  25×14×4
47×38+62×47             (125+70)×8                  102×34.
【专题】运算定律及简算.
根乘分配律进行计算;
根据乘交换律计;
【分析】据法交换及结合律计算;
根据减法质进行计;
02成00+2,再根据乘法分律进行计算.
【解答】解:243+7655   /格/  /格///  /空 /格 空格/
=560
=470
200
(276)+(35+65)
=25××14
=3400+8
=(102)×34
(12570×8/格/
=47×10
=125870×8
47×(3+62)
147
1400
=47-100
=100050
10×34
100×14
=368
【点评】本题要注意分式数据,运用合适的便方法计算.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:duaizh老师 2016/9/14
组卷:2真题:1难度:0.60

纠错/评论

解析质量:
0/0

进入组卷

商务合作|服务条款|走进菁优|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2018  jyeoo.com,V2.27707