首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 |
充值| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
运用简便方法计算下列各题
372-189-111326-74+124+7446×35+35×56
25×(40+8)99×12+12125×32×8.
【专题】计算题;运算定律及简算.
【分析】根据四运算的计算法则计即可解注意16×5÷6×5变形为(1÷16)×(5×计.
【解答】解:
320÷804
7÷14=5

800450350
6×30108080-0÷20=17616×5165=2536×2900
12516=20025+75÷5=10×178=76
【点评】查了四则运算,键是练掌握算法正确进行计算.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:254157354老师 2016/8/7
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|关于我们|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2017  jyeoo.com,V2.21349