首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 |
充值| 走进菁优| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
直接写得数
1-(
5
7
+
1
7
)=
25×80=28÷14=8×8-8÷8=9+9÷9×9=
3
8
+
5
8
)×36=
0.56+5.6=29×11=420÷2÷7=720×40=
【专题】计算题;运算顺序及法则.
【分析】此求出各项结,然后求和即可.
【解答】解:16+00×71000×8+1000×9+10000000×10
=6+70+800+000000100000000
=10090076
【点评】此发现它更简便的方法,求各项的,再求和.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:ZGR老师 2016/7/22
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|走进菁优|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2017  jyeoo.com,V2.30344