首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 | 客服 客服热线:400-863-9889
上班时间:9:00-12:30    14:00-22:30
| 充值| 走进菁优| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
直接写得数.
125×8=330×4=0×123=70×80=
106×5=420×29≈49×5≈176-87=
700×6=507×48≈
【专题】计算题;运算顺序及法则.
【分析】根据整数乘口的方法及估算的法求解.
【解答】解:
25×8=00030×=1320×123=070×80500
0×5=53042029≈1600495≈25017-8=89
00×6=40007×48≈2500
【点评】本题属于基本的算,在注意累验,逐步提高运算的速度准性.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:ZGR老师 2016/8/28
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|走进菁优|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2018  jyeoo.com,V2.15408