首页 |
应用
| | i培训 | 校园号 | 客服 客服热线:400-863-9889
上班时间:9:00-12:30    14:00-22:30
| 充值| 走进菁优| 登录| 注册
我要提问

推荐试卷

知识点视频

校园号

本地优质教育机构
根据1495+827=2322,可以直接写出2322-1495的得数.
(判断对错)
【专题】综合判断题;运算顺序及法则.
【分析】分求出两边式结果,再根据数比的方法:比较两个整数的大小,要看它们的数位,如果数位不同那么数的数就大如果位同,相同上的数大的那个数就大,进行.据此答.
【解答】解:14×7=980,4×7=980980=90,以14×0=40×7;
5×69=40,59×6=350,3450354,所以506<5×60;
80×30800;29×00=8700,400<70,所以28×30<9×00;
198×40=7920,710+073207920>7320,190>7310+10;  
32×20=4,0×49=40,4>490所以32×20>0×49  格/ 
故答为:=,><,><,=.
【点评】本题的键是先求出两边式的结果,再比小.
声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。答题:奋斗老师 2016/9/24
训练收藏下载
评论/纠错
解析质量
商务合作|服务条款|走进菁优|帮助中心|站长统计|意见反馈
粤ICP备10006842号 粤B2-20100319  ©2010-2017  jyeoo.com,V2.20176